Name im Heimatland: | Gerald Charles James Francis |
---|---|
Geb./Alter: | 06.12.1951 (72) |
Geburtsort: | London |
Nationalität: | England |
ø-Amtszeit als Trainer: |
2,33 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
Gerry Francis
- Geb./Alter: 06.12.1951 (72)
- Geburtsort: London
- Staatsbürgerschaft: England
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,33 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Bristol Rovers
Meiste Spiele für :
QPR
Karriereende :
01.01.1988
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
West Brom Co-Trainer | 14/15 (13.01.2015) | 17/18 (05.12.2017) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Tony Pulis (119 Spiele), Gary Megson (2 Spiele), Alan Pardew (1 Spiel) | ||||||
Crystal Palace Co-Trainer | 13/14 (18.01.2014) | 14/15 (28.08.2014) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Tony Pulis (18 Spiele), Keith Millen (3 Spiele) | ||||||
Stoke City Co-Trainer | 07/08 (04.10.2008) | 12/13 (06.06.2013) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Tony Pulis (227 Spiele) | ||||||
Bristol Rovers Trainer | 01/02 (27.06.2001) | 01/02 (24.12.2001) | 2 | 1,50 | ||
QPR Trainer | 98/99 (16.10.1998) | 00/01 (25.02.2001) | 123 | 1,19 | ||
Tottenham Trainer | 94/95 (15.11.1994) | 97/98 (19.11.1997) | 136 | 1,36 | ||
QPR Trainer | 91/92 (01.06.1991) | 94/95 (11.11.1994) | 141 | 1,34 | ||
Bristol Rovers Trainer | 87/88 (01.07.1987) | 90/91 (13.05.1991) | 11 | 1,91 | ||
Exeter City Trainer | 83/84 (20.07.1983) | 83/84 (14.05.1984) | - | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87/88 | 01.01.1988 | Bristol Rovers | Karriereende | - | - | |||||
85/86 | 01.07.1985 | FC Portsmouth | Bristol Rovers | - | ? | |||||
84/85 | 24.11.1984 | Swansea City | FC Portsmouth | - | ? | |||||
84/85 | 20.10.1984 | Cardiff City | Swansea City | - | ? | |||||
84/85 | 01.09.1984 | Exeter City | Cardiff City | - | ? | |||||
83/84 | 01.08.1983 | Coventry City | Exeter City | - | ? | |||||
81/82 | 01.02.1982 | QPR | Coventry City | - | ? | |||||
80/81 | 01.02.1981 | Crystal Palace | QPR | - | ? | |||||
79/80 | 01.07.1979 | QPR | Crystal Palace | - | ? | |||||
68/69 | 01.07.1968 | QPR U18 | QPR | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |
Weitere Angaben
Gerry Francis ist der Vater von Adam Francis (Karriereende).