ACD Virtus Cornedo
Mitarbeiterhistorie ACD Virtus Cornedo
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.07.2023 | 07.12.2023 | 146 Tage | 0 | - | ||||
| 10.11.2021 | 30.06.2023 | 597 Tage | 0 | - |