Alec Dufty
United Soccer League
- Geb./Alter: 11.03.1987 (37)
- Geburtsort: Binghamton, New York
- Staatsbürgerschaft: Vereinigte Staaten
War Spieler:
Letzter Verein :
Chicago
Karriereende :
31.12.2011
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swope Park Torwart-Trainer | 15/16 (13.01.2016) | vsl. - | 15/16 (13.01.2016) / vsl. - | 3176 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Torwart-Trainer unter: Paulo Nagamura (118 Spiele), Benny Feilhaber (78 Spiele), Nikola Popovic (36 Spiele), Marc Dos Santos (34 Spiele) | ||||||||||||||
Toronto FC II Torwart-Trainer | 14/15 (01.01.2015) | 15/16 (13.01.2016) | 14/15 (01.01.2015) / 15/16 (13.01.2016) | 377 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Torwart-Trainer unter: Jason Bent (28 Spiele) | ||||||||||||||
FGCU Eagles Co-Trainer | 13/14 (01.08.2013) | 14/15 (01.01.2015) | 13/14 (01.08.2013) / 14/15 (01.01.2015) | 518 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
UIC Flames Co-Trainer | 12/13 (01.08.2012) | 12/13 (01.05.2013) | 12/13 (01.08.2012) / 12/13 (01.05.2013) | 273 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/12 | 31.12.2011 | Chicago | Karriereende | - | - | |||||
10/11 | 01.03.2011 | Vereinslos | Chicago | - | - | |||||
10/11 | 01.01.2011 | AC St. Louis | Vereinslos | - | - | |||||
09/10 | 01.02.2010 | Vereinslos | AC St. Louis | - | - | |||||
08/09 | 01.04.2009 | RB New York | Vereinslos | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |