Name im Heimatland: | Тихоньких Алексей Владимирович |
---|---|
Geb./Alter: | 03.04.1977 (47) |
Geburtsort: | Unda, Chita Region |
Nationalität: | Russland |
Aleksey Tikhonkikh
fc-chita.com
- Geb./Alter: 03.04.1977 (47)
- Geburtsort: Unda, Chita Region
- Staatsbürgerschaft: Russland
War Spieler:
Letzter Verein :
Mostovik
Karriereende :
01.08.2010
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chita Direktor Profifußball | 16/17 (01.07.2016) | 21/22 (30.06.2022) | - | 0,00 | ||
Baikal Irkutsk Mannschaftsleiter | 12/13 (28.02.2013) | 15/16 (30.06.2016) | - | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11 | 01.08.2010 | Mostovik | Karriereende | 25 Tsd. € | - | |||||
09/10 | 01.01.2010 | Chita | Mostovik | 25 Tsd. € | ? | |||||
06/07 | 01.07.2006 | Zvezda Irkutsk | Chita | - | ? | |||||
04/05 | 01.01.2005 | Chkalovets-1936 | Zvezda Irkutsk | - | ? | |||||
04/05 | 01.07.2004 | Met-Kuz | Chkalovets-1936 | - | ? | |||||
01/02 | 01.07.2001 | L. Chita | Novokuznetsk | - | ? | |||||
00/01 | 01.01.2001 | Zvezda Irkutsk | L. Chita | - | ? | |||||
99/00 | 01.07.1999 | Selenga Ulan-Ude | Zvezda Irkutsk | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |