Name im Heimatland: | Aleš Píta |
---|---|
Geb./Alter: | 24.11.1979 (44) |
Nationalität: | Tschechien |
Ales Pita
- Geb./Alter: 24.11.1979 (44)
- Staatsbürgerschaft: Tschechien
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Slavia Prag Fitnesstrainer | 17/18 (01.01.2018) | vsl. - | - | 0,00 | ||
Fitnesstrainer unter: Jindrich Trpisovsky (338 Spiele) | ||||||
FK Teplice Fitnesstrainer | 08/09 (01.08.2008) | 10/11 (30.06.2011) | - | 0,00 | ||
Fitnesstrainer unter: Jiri Plisek (93 Spiele) | ||||||
Sparta Prag Athletiktrainer | 06/07 (01.11.2006) | 08/09 (31.07.2008) | - | 0,00 | ||
Tschechien U18 Fitnesstrainer | 06/07 (01.10.2006) | 11/12 (31.05.2012) | - | 0,00 | ||
Fitnesstrainer unter: Josef Csaplar (3 Spiele), Jaroslav Hrebik (2 Spiele) | ||||||
Tschechien U16 Fitnesstrainer | 06/07 (01.10.2006) | 11/12 (31.05.2012) | - | 0,00 | ||
Fitnesstrainer unter: Jiri Stol (2 Spiele), Roman Kucera (2 Spiele), Ales Cvancara (2 Spiele) |