AltoVicentino Juniores
Mitarbeiterhistorie AltoVicentino Juniores
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2015 | 30.06.2019 | 1473 Tage | 0 | - | ||||
| 01.08.2014 | 30.06.2015 | 333 Tage | 0 | - |