Andriy Gusin
17.09.2014 (41)
Getty Images
- Geb./Alter: 11.12.1972
- Geburtsort: Zolochiv, Lviv ...
- Staatsbürgerschaft: Ukraine
- Todestag: 17.09.2014 (41)
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,53 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Khimki
Meiste Spiele für :
Dynamo Kyiv
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzhi Co-Trainer | 13/14 (08.08.2013) | 13/14 (22.05.2014) | 13/14 (08.08.2013) / 13/14 (22.05.2014) | 287 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Gadzhi Gadzhiev (37 Spiele) | ||||||||||||||
KS Samara Co-Trainer | 13/14 (26.07.2013) | 13/14 (08.08.2013) | 13/14 (26.07.2013) / 13/14 (08.08.2013) | 13 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Gadzhi Gadzhiev (2 Spiele) | ||||||||||||||
Dynamo-2 Kyiv Trainer | 10/11 (20.12.2010) | 13/14 (02.07.2013) | 10/11 (20.12.2010) / 13/14 (02.07.2013) | 925 Tage | 83 | 29 | 14 | 40 | 43 | 1,10 : 1,33 | 1,22 | 83 / 1,22 | ||
Anzhi Co-Trainer | 09/10 (18.04.2010) | 10/11 (20.12.2010) | 09/10 (18.04.2010) / 10/11 (20.12.2010) | 246 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Gadzhi Gadzhiev (25 Spiele), Omari Tetradze (1 Spiel) | ||||||||||||||
Saturn Ramenskoe Co-Trainer | 06/07 (08.06.2007) | 07/08 (01.03.2008) | 06/07 (08.06.2007) / 07/08 (01.03.2008) | 267 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Gadzhi Gadzhiev (23 Spiele) |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/10 | 01.01.2010 | Khimki | Karriereende | - | - | |||||
08/09 | 09.06.2009 | Vereinslos | Khimki | - | - | |||||
08/09 | 01.01.2009 | Saturn Ramenskoe | Vereinslos | - | - | |||||
07/08 | 01.07.2007 | KS Samara | Saturn Ramenskoe | - | ? | |||||
04/05 | 01.01.2005 | Dynamo Kyiv | KS Samara | 1,50 Mio. € | ablösefrei | |||||
96/97 | 01.01.1997 | Dynamo-2 Kyiv | Dynamo Kyiv | - | - | |||||
95/96 | 30.06.1996 | ZSKA-Borysfen | Dynamo-2 Kyiv | - | Leih-Ende | |||||
95/96 | 10.07.1995 | Dynamo-2 Kyiv | ZSKA-Borysfen | - | Leihe | |||||
93/94 | 01.07.1993 | Karpaty Lviv | Dynamo-2 Kyiv | - | ablösefrei | |||||
92/93 | 01.08.1992 | G. Komarno | Karpaty Lviv | - | ? | |||||
91/92 | 01.01.1992 | Unbekannt | G. Komarno | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |