APK Morozovsk
- Kadergröße: 0
- Durchschnittsalter: 0,0
- Legionäre: -
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Mashinostroitel 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Mitarbeiterhistorie APK Morozovsk
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.1993 | 31.12.1993 | 213 Tage | 30 | 0,23 | ||||
| 01.01.1993 | 31.05.1993 | 150 Tage | 9 | 1,11 | ||||
| 01.07.1992 | 31.12.1992 | 183 Tage | 15 | 0,80 | ||||
| 01.01.1992 | 30.06.1992 | 181 Tage | 15 | 1,60 | ||||
| 24.07.1991 | 31.12.1991 | 160 Tage | 0 | - | ||||
| 01.01.1991 | 23.07.1991 | 203 Tage | 0 | - | ||||
| 01.05.1990 | 31.12.1990 | 244 Tage | 0 | - | ||||
| 01.01.1989 | 30.07.1989 | 210 Tage | 0 | - | ||||
| 01.01.1983 | 31.12.1988 | 2191 Tage | 0 | - |