Name im Heimatland: | Имреков Аркадий Олегович |
---|---|
Geb./Alter: | 14.12.1985 (38) |
Geburtsort: | Omsk |
Nationalität: | Russland |
ø-Amtszeit als Trainer: |
1,02 Jahre |
Bevorzugte Formation: | 4-1-4-1 |
Arkadiy Imrekov
- Geb./Alter: 14.12.1985 (38)
- Geburtsort: Omsk
- Staatsbürgerschaft: Russland
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,02 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-1-4-1
War Spieler:
Letzter Verein :
Metallurg Vyksa
Karriereende :
01.09.2014
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
ZOV Co-Trainer | 24/25 (31.07.2024) | vsl. 31.12.2024 | - | 0,00 | ||
ZOV Trainer | 22/23 (01.08.2022) | 24/25 (30.07.2024) | - | 0,00 | ||
ZOV Co-Trainer | 21/22 (01.01.2022) | 22/23 (31.07.2022) | - | 0,00 | ||
Ararat Moskau Co-Trainer | 17/18 (16.08.2017) | 17/18 (24.01.2018) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Aleksandr Grigoryan (12 Spiele), Poghos Galstyan (3 Spiele) | ||||||
Ararat Moskau Interimstrainer | 17/18 (30.07.2017) | 17/18 (15.08.2017) | 3 | 3,00 | ||
Ararat Moskau Co-Trainer | 16/17 (07.06.2017) | 17/18 (29.07.2017) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Sergey Bulatov (3 Spiele) |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/15 | 01.09.2014 | Metallurg Vyksa | Karriereende | - | - | |||||
13/14 | 01.07.2013 | Gubkin | Metallurg Vyksa | 100 Tsd. € | ablösefrei | |||||
12/13 | 01.07.2012 | Mashuk | Gubkin | 100 Tsd. € | ablösefrei | |||||
11/12 | 01.01.2012 | Zvezda Ryazan | Mashuk | 100 Tsd. € | ablösefrei | |||||
10/11 | 01.01.2011 | Pskov-747 | Zvezda Ryazan | 100 Tsd. € | ablösefrei | |||||
09/10 | 01.01.2010 | Vityaz Podolsk | Pskov-747 | 100 Tsd. € | ablösefrei | |||||
09/10 | 01.12.2009 | Volochanin-Rat. | Vityaz Podolsk | 100 Tsd. € | Leih-Ende | |||||
08/09 | 01.01.2009 | Vityaz Podolsk | Volochanin-Rat. | 100 Tsd. € | Leihe | |||||
07/08 | 01.01.2008 | KamAZ | Vityaz Podolsk | 100 Tsd. € | ? | |||||
06/07 | 01.01.2007 | Dinamo Makhach. | KamAZ | - | ? | |||||
05/06 | 01.01.2006 | Dinamo M II | Dinamo Makhach. | - | ? | |||||
04/05 | 01.01.2005 | Zenit Moskau | Dinamo M II | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |
Weitere Angaben
Arkadiy Imrekov ist der Zwillingsbruder von Viktor Imrekov (Karriereende).
Arkadiy Imrekov ist der Sohn von Oleg Imrekov (---).
Arkadiy Imrekov ist der Enkel von Evgeniy Imrekov.
Arkadiy Imrekov ist der Sohn von Oleg Imrekov (---).
Arkadiy Imrekov ist der Enkel von Evgeniy Imrekov.