B71 Sandoy
- Kadergröße: 28
- Durchschnittsalter: 22,9
- Legionäre: 6 21,4 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Inni í Dal 300 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Mitarbeiterhistorie B71 Sandoy
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2009 | 31.12.2009 | 364 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2002 | 31.12.2002 | 183 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.1997 | 30.06.1999 | 729 Tage | 0 | - | ||||
| 01.01.2014 | 31.12.2016 | 1095 Tage | 1 | 0,00 | ||||
| 01.01.2012 | 31.12.2013 | 730 Tage | 2 | 1,50 | ||||
| 01.09.1990 | 31.12.1996 | 2313 Tage | 4 | 0,00 | ||||
| 10.09.2019 | 31.12.2019 | 112 Tage | 6 | 1,17 | ||||
| 01.07.2019 | 31.12.2019 | 183 Tage | 8 | 0,88 | ||||
| 01.01.2010 | 31.12.2011 | 729 Tage | 27 | 0,41 | ||||
| 01.01.2017 | 30.06.2019 | 910 Tage | 35 | 1,23 | ||||
| 01.01.2020 | 1725 Tage | 130 | 1,52 |