Name im Heimatland: | Вейг Берталон Берталонович |
---|---|
Geb./Alter: | 30.12.1915 |
Geburtsort: | Uzhgorod |
Todestag: | 1994 (~ 78) |
Nationalität: |
Ukraine UdSSR |
ø-Amtszeit als Trainer: |
2,50 Jahre |
Bertalon Veyg
1994 (~ 78)
upl.ua
- Geb./Alter: 30.12.1915
- Geburtsort: Uzhgorod
- Staatsbürgerschaft: Ukraine
- Todestag: 1994 (~ 78)
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,50 Jahre
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Goverla Co-Trainer | 70/71 (01.01.1971) | 71/72 (31.12.1971) | - | 0,00 | ||
Naftovyk Drog Trainer | 64/65 (01.08.1964) | 66/67 (31.12.1966) | - | 0,00 | ||
Verkhovyna Co-Trainer | 61/62 (01.01.1962) | 64/65 (31.07.1964) | - | 0,00 | ||
Spartak Uzhgorod Trainer | 52/53 (01.01.1953) | 55/56 (31.12.1955) | 3 | 2,00 | ||
Beregvideyk Trainer | 51/52 (01.01.1952) | 52/53 (31.12.1952) | - | 0,00 | ||
Spartak Uzhgorod Co-Trainer | 50/51 (01.01.1951) | 51/52 (31.12.1951) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Aleksey Kostylev (2 Spiele) | ||||||
Rus Uzhgorod Trainer | 44/45 (01.06.1945) | 48/49 (31.12.1948) | 2 | 1,50 |