Vollständiger Name: | Bruno Manuel Araújo Braga |
---|---|
Geb./Alter: | 17.06.1983 (41) |
Geburtsort: | Massarelos |
Nationalität: | Portugal |
Braga
- Geb./Alter: 17.06.1983 (41)
- Geburtsort: Massarelos
- Staatsbürgerschaft: Portugal
War Spieler:
Letzter Verein :
Salgueiros
Meiste Spiele für :
Rio Ave
Karriereende :
01.07.2022
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
FC Tirsense Kaderplaner | 24/25 (01.07.2024) | vsl. 30.06.2025 | - | 0,00 | ||
Salgueiros Kaderplaner | 22/23 (01.07.2022) | 23/24 (30.06.2024) | - | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | 01.07.2022 | Salgueiros | Karriereende | - | - | |||||
20/21 | 01.07.2020 | Leixões | Salgueiros | - | ablösefrei | |||||
19/20 | 01.07.2019 | Desportivo Aves | Leixões | 100 Tsd. € | ablösefrei | |||||
17/18 | 01.07.2017 | GD Chaves | Desportivo Aves | 300 Tsd. € | ablösefrei | |||||
15/16 | 06.07.2015 | Penafiel | GD Chaves | 800 Tsd. € | ablösefrei | |||||
14/15 | 27.01.2015 | Benfica Luanda | Penafiel | 1,20 Mio. € | ? | |||||
14/15 | 01.07.2014 | Rio Ave | Benfica Luanda | 1,50 Mio. € | ? | |||||
10/11 | 01.07.2010 | Leixões | Rio Ave | 1,90 Mio. € | ablösefrei | |||||
08/09 | 01.07.2008 | Leça FC | Leixões | - | ablösefrei | |||||
06/07 | 01.07.2006 | FC Tirsense | Leça FC | - | ablösefrei | |||||
04/05 | 01.07.2004 | Salgueiros | FC Tirsense | - | ablösefrei | |||||
02/03 | 01.07.2002 | Salgueiros U19 | Salgueiros | - | - | |||||
00/01 | 01.07.2000 | Salgueiros U17 | Salgueiros U19 | - | - | |||||
98/99 | 01.07.1998 | Salgueiros U15 | Salgueiros U17 | - | - | |||||
95/96 | 01.07.1995 | FC Porto Jugend | Salgueiros U15 | - | ablösefrei | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |