Geb./Alter: | k. A. (42) |
---|---|
Nationalität: | Deutschland |
Christian Bokern
- Geb./Alter: k. A. (42)
- Staatsbürgerschaft: Deutschland
War Spieler:
Letzter Verein :
TV Dinklage
Meiste Spiele für :
TV Dinklage
Karriereende :
01.07.2017
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
SV Bevern Torwart-Trainer | 21/22 (02.09.2021) | vsl. - | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: Simon Wehming (52 Spiele), Olaf Blancke (21 Spiele), Wolfgang Schütte (19 Spiele), Bernd Gerdes (1 Spiel) | ||||||
TV Dinklage Torwart-Trainer | 20/21 (01.07.2020) | 20/21 | - | 0,00 | ||
TV Dinklage Co-Trainer | 18/19 (01.07.2018) | 19/20 (30.06.2020) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Steffen Bury (48 Spiele) | ||||||
TV Dinklage Torwart-Trainer | 17/18 (01.07.2017) | 17/18 (30.06.2018) | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: David Riesner (30 Spiele) |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | 01.07.2017 | TV Dinklage | Karriereende | - | - | |||||
16/17 | 01.04.2017 | Espanol Osnab. | TV Dinklage | - | ablösefrei | |||||
08/09 | 01.07.2008 | TuS Bersenbrück | BW Lüsche | - | ablösefrei | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |