Christof Elser
www.zolles.com
- Geb./Alter: 08.04.1961 (63)
- Geburtsort: Schwäbisch Gmünd
- Staatsbürgerschaft: Deutschland
- Trainerlizenz : Fachübungsleiter
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB Salzburg Athletiktrainer | 14/15 (01.07.2014) | 17/18 (30.06.2018) | 14/15 (01.07.2014) / 17/18 (30.06.2018) | 1460 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
RB Leipzig Athletiktrainer | 13/14 (01.07.2013) | 13/14 (31.05.2014) | 13/14 (01.07.2013) / 13/14 (31.05.2014) | 334 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
TSG Hoffenheim Athletiktrainer | 10/11 (01.07.2010) | 12/13 (02.04.2013) | 10/11 (01.07.2010) / 12/13 (02.04.2013) | 1006 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |