Name im Heimatland: | Χρήστος Χαμαλίδης |
---|---|
Geb./Alter: | 11.12.1974 (49) |
Nationalität: | Griechenland |
ø-Amtszeit als Trainer: |
2,12 Jahre |
Christos Chamalidis
- Geb./Alter: 11.12.1974 (49)
- Staatsbürgerschaft: Griechenland
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,12 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
TV Oeffingen
Meiste Spiele für :
SGV Freiberg
Karriereende :
-
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
KSV Hoheneck Trainer | 19/20 (01.07.2019) | 21/22 (30.06.2022) | - | 0,00 | ||
TV Oeffingen Trainer | 13/14 (04.04.2014) | 14/15 (30.06.2015) | - | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11 | 01.12.2010 | pausiert | TV Oeffingen | - | - | |||||
05/06 | 01.07.2005 | FC Gärtringen | pausiert | - | - | |||||
04/05 | 01.07.2004 | SGV Freiberg | FC Gärtringen | - | ablösefrei | |||||
03/04 | 01.07.2003 | TSV Schönaich | SGV Freiberg | - | ablösefrei | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |