Dmitriy Lobov
Karriereende
Letzter Posten:
Trainer
Iskra Engels
Amtsende: 01.08.2002
- Geb./Alter: 09.02.1960 (64)
- Staatsbürgerschaft: Russland
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,29 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskra E. Trainer | 00/01 (01.01.2001) | 02/03 (01.08.2002) | 00/01 (01.01.2001) / 02/03 (01.08.2002) | 577 Tage | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1,00 : 0,00 | 3,00 | 1 / 3,00 | ||
Iskra E. Trainer | 98/99 (01.01.1999) | 99/00 (31.12.1999) | 98/99 (01.01.1999) / 99/00 (31.12.1999) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |