Dumitru Moldovan
- Staatsbürgerschaft: Rumänien
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miroslava Präsident | 18/19 (01.07.2018) | 18/19 (10.01.2019) | 18/19 (01.07.2018) / 18/19 (10.01.2019) | 193 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Foresta Suceava Sportdirektor | 17/18 (01.09.2017) | 17/18 (30.06.2018) | 17/18 (01.09.2017) / 17/18 (30.06.2018) | 302 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Rapid Suceava Präsident | 17/18 (31.08.2017) | / 17/18 (31.08.2017) | 2580 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |