Dusan Remic
fksarajevo.ba
- Geb./Alter: 12.07.1984 (40)
- Geburtsort: Sarajevo
- Staatsbürgerschaft: Bosnien-Herzegowina
- Trainerlizenz : Torwart-Trainer-Lizenz
War Spieler:
Letzter Verein :
Slavija S.
Meiste Spiele für :
Slavija S.
Karriereende :
01.01.2021
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Famos Vojkovici Torwart-Trainer | 24/25 (25.06.2024) | vsl. - | 24/25 (25.06.2024) / vsl. - | 90 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Torwart-Trainer unter: Darko Vojvodic (8 Spiele) | ||||||||||||||
Al-Riyadh Torwart-Trainer | 22/23 (01.07.2022) | 23/24 (22.10.2023) | 22/23 (01.07.2022) / 23/24 (22.10.2023) | 478 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Torwart-Trainer unter: Yannick Ferrera (6 Spiele), Bandar Al-Kubaishan (4 Spiele), Odair Hellmann (1 Spiel) | ||||||||||||||
FK Sarajevo Jgd Torwart-Trainer | 21/22 (01.07.2021) | 21/22 (30.06.2022) | 21/22 (01.07.2021) / 21/22 (30.06.2022) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/21 | 01.01.2021 | Slavija S. | Karriereende | - | - | |||||
19/20 | 01.07.2019 | Famos Vojkovici | Slavija S. | - | ablösefrei | |||||
16/17 | 01.02.2017 | Slavija S. | Famos Vojkovici | 25 Tsd. € | ablösefrei | |||||
16/17 | 23.08.2016 | Mladost Obarska | Slavija S. | 25 Tsd. € | ablösefrei | |||||
15/16 | 23.02.2016 | Mlad. Antin | Mladost Obarska | - | ablösefrei | |||||
15/16 | 31.08.2015 | FK Vlasenica | Mlad. Antin | - | ablösefrei | |||||
14/15 | 24.02.2015 | Famos Vojkovici | FK Vlasenica | - | ablösefrei | |||||
12/13 | 01.01.2013 | Sutjeska Foca | Famos Vojkovici | - | ablösefrei | |||||
11/12 | 01.08.2011 | Slavija S. | Sutjeska Foca | - | ablösefrei | |||||
10/11 | 01.07.2010 | Romanija Pale | Slavija S. | - | ablösefrei | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |