Geb./Alter: | 25.12.1964 (59) |
---|---|
Nationalität: | Frankreich |
ø-Amtszeit als Trainer: |
7,58 Jahre |
Erick Ledeux
- Geb./Alter: 25.12.1964 (59)
- Staatsbürgerschaft: Frankreich
- ø-Amtszeit als Trainer : 7,58 Jahre
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
AS Villers-Houl Co-Trainer | 24/25 (01.07.2024) | vsl. - | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Bruno Luzi (5 Spiele) | ||||||
AS Villers-Houl Trainer | 17/18 (01.07.2017) | 20/21 (29.03.2021) | 1 | 0,00 | ||
Deauville Trainer | 16/17 (01.07.2016) | 16/17 (30.06.2017) | - | 0,00 | ||
Deauville Trainer | 95/96 (01.07.1995) | 12/13 (30.06.2013) | - | 0,00 |