Name im Heimatland: | Mustafa Erkan Yılmaz |
---|---|
Geb./Alter: | 18.05.1980 (44) |
Geburtsort: | Ankara |
Nationalität: | Türkei |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,14 Jahre |
Trainerlizenz: | A-Lizenz |
Erkan Yılmaz
Kestel Spor
- Geb./Alter: 18.05.1980 (44)
- Geburtsort: Ankara
- Staatsbürgerschaft: Türkei
- Trainerlizenz : A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,14 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alanya 1221 FSK Trainer | 24/25 (13.08.2024) | vsl. 30.06.2025 | 2 | 0,50 | ||
Alanya Kestel Trainer | 23/24 (28.07.2023) | 23/24 (04.10.2023) | 4 | 0,75 | ||
Gaziantep FK Co-Trainer | 23/24 (05.07.2023) | 23/24 (28.07.2023) | - | 0,00 | ||
Alanya Kestel Co-Trainer | 22/23 (20.08.2022) | 22/23 (22.06.2023) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Çağdaş Çavuş (33 Spiele) | ||||||
Manisa FK Athletiktrainer | 20/21 (10.09.2020) | 21/22 (07.10.2021) | - | 0,00 | ||
Giresunspor Co-Trainer | 18/19 (18.10.2018) | 18/19 (07.01.2019) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Hüseyin Kalpar (12 Spiele) | ||||||
Elazigspor Co-Trainer | 17/18 (15.11.2017) | 17/18 (12.04.2018) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Hüseyin Kalpar (19 Spiele) | ||||||
Gaziantep BB Co-Trainer | 16/17 (14.04.2017) | 17/18 (03.10.2017) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Hüseyin Kalpar (15 Spiele) | ||||||
Alanyaspor U21 Co-Trainer | 16/17 (08.08.2016) | 16/17 (17.01.2017) | - | 0,00 | ||
Alanyaspor Jgd Co-Trainer | 15/16 (08.10.2015) | 15/16 (30.06.2016) | - | 0,00 | ||
Karabükspor Jgd Co-Trainer | 14/15 (19.06.2015) | 15/16 (30.09.2015) | - | 0,00 | ||
Alanyaspor U19 Co-Trainer | 14/15 (11.12.2014) | 14/15 (30.06.2015) | - | 0,00 | ||
Samsunspor U21 Co-Trainer | 13/14 (15.08.2013) | 14/15 (09.12.2014) | - | 0,00 | ||
Antalyaspor U21 Co-Trainer | 12/13 (15.09.2012) | 12/13 (30.06.2013) | - | 0,00 | ||
Jandarmagücü Co-Trainer | 09/10 (20.01.2010) | 09/10 (30.06.2010) | - | 0,00 |