Name im Heimatland: | Fabio Damián Fernández |
---|---|
Geb./Alter: | 25.07.1972 (52) |
Geburtsort: | Quilmes |
Nationalität: | Argentinien |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,07 Jahre |
Fabio Fernández
Barcelona SC
- Geb./Alter: 25.07.1972 (52)
- Geburtsort: Quilmes
- Staatsbürgerschaft: Argentinien
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,07 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Huracán
Meiste Spiele für :
Gimnasia
Karriereende :
01.01.2004
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona SC Co-Trainer | 23/24 (22.04.2024) | vsl. - | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Ariel Holan (19 Spiele), Germán Corengia (1 Spiel), Segundo Castillo (1 Spiel) | ||||||
Aldosivi Interimstrainer | 21/22 (31.05.2022) | 21/22 (27.06.2022) | 3 | 0,33 | ||
Aldosivi Co-Trainer | 17/18 (21.11.2017) | 19/20 (28.09.2019) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Gustavo Álvarez (55 Spiele) |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/04 | 01.01.2004 | Huracán | Karriereende | - | - | |||||
02/03 | 01.01.2003 | Táchira | Huracán | - | ? | |||||
02/03 | 01.07.2002 | Unión Santa Fe | Táchira | - | ? | |||||
01/02 | 01.01.2002 | Gimnasia | Unión Santa Fe | - | ? | |||||
98/99 | 01.07.1998 | Independiente | Gimnasia | - | ? | |||||
96/97 | 01.01.1997 | Esp. Barcelona | Independiente | - | ? | |||||
96/97 | 01.07.1996 | Gimnasia | Esp. Barcelona | - | ? | |||||
92/93 | 01.07.1992 | Gimnasia U20 | Gimnasia | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |