FC Lenzburg
Mitarbeiterhistorie FC Lenzburg
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2019 | 1911 Tage | 0 | - | |||||
| 03.02.2017 | 17.03.2019 | 772 Tage | 14 | 1,29 | ||||
| 01.01.2017 | 02.02.2017 | 32 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2015 | 13.01.2017 | 562 Tage | 43 | 1,42 | ||||
| 01.07.2014 | 30.06.2015 | 364 Tage | 29 | 1,83 |