Geb./Alter: | 01.07.1972 (52) |
---|---|
Geburtsort: | Buenos Aires |
Nationalität: |
Argentinien Italien |
ø-Amtszeit als Trainer: |
1,00 Jahre |
Trainerlizenz: | A-Lizenz |
Francisco Berscé
Racing Club
- Geb./Alter: 01.07.1972 (52)
- Geburtsort: Buenos Aires
- Staatsbürgerschaft: Argentinien
- Trainerlizenz : A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,00 Jahre
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Racing Club Co-Trainer | 23/24 (01.01.2024) | vsl. 31.12.2024 | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Gustavo Costas (38 Spiele) | ||||||
Atlanta Co-Trainer | 23/24 (05.07.2023) | 23/24 (31.12.2023) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Nicolás Diez (14 Spiele) | ||||||
Arsenal FC Co-Trainer | 21/22 (18.08.2021) | 21/22 (22.11.2021) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Israel Damonte (15 Spiele) | ||||||
Huracán Co-Trainer | 18/19 (01.07.2018) | 20/21 (31.12.2020) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Israel Damonte (19 Spiele), Antonio Mohamed (18 Spiele), Gustavo Alfaro (16 Spiele), Néstor Apuzzo (12 Spiele), Juan Pablo Vojvoda (7 Spiele) | ||||||
Atlanta Trainer | 17/18 (01.07.2017) | 17/18 (30.06.2018) | 3 | 2,00 | ||
Independiente Co-Trainer | 15/16 (12.05.2016) | 16/17 (17.12.2016) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Gabriel Milito (18 Spiele), Fernando Berón (2 Spiele) | ||||||
Estudiantes LP Co-Trainer | 14/15 (16.04.2015) | 15/16 (17.12.2015) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Gabriel Milito (29 Spiele), Mauricio Pellegrino (1 Spiel), Nelson Vivas (1 Spiel) | ||||||
Indep'te II Co-Trainer | 14/15 (01.01.2014) | 15/16 (15.04.2015) | - | 0,00 | ||
Independiente Jugendtrainer | 10/11 (01.01.2011) | 12/13 (31.12.2013) | - | 0,00 | ||
Racing Club Jugendtrainer | 06/07 (01.01.2007) | 10/11 (31.12.2010) | - | 0,00 |