Name im Heimatland: | Gary Paul O'Neil |
---|---|
Geb./Alter: | 18.05.1983 (41) |
Geburtsort: | London |
Nationalität: | England |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,64 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
Bevorzugte Formation: | 4-2-3-1 |
Berater: | Wasserman |
Gary O'Neil
imago images
- Geb./Alter: 18.05.1983 (41)
- Geburtsort: London
- Staatsbürgerschaft: England
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,64 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
War Spieler:
Letzter Verein :
Bolton
Meiste Spiele für :
FC Portsmouth
Karriereende :
01.07.2019
Profildaten
Leistungsdaten 24/25
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wolverhampton Trainer | 23/24 (09.08.2023) | vsl. 30.06.2028 | 51 | 1,24 | ||
Bournemouth Trainer | 22/23 (28.11.2022) | 22/23 (19.06.2023) | 25 | 0,92 | ||
Bournemouth Interimstrainer | 22/23 (30.08.2022) | 22/23 (27.11.2022) | 12 | 1,33 | ||
Bournemouth Co-Trainer | 20/21 (24.02.2021) | 22/23 (29.08.2022) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Scott Parker (55 Spiele), Jonathan Woodgate (18 Spiele) | ||||||
Liverpool U23 Co-Trainer | 20/21 (10.08.2020) | 20/21 (23.02.2021) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Barry Lewtas (17 Spiele) |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | 01.07.2019 | Bolton | Karriereende | - | - | |||||
18/19 | 03.08.2018 | Bristol City | Bolton | 500 Tsd. € | ablösefrei | |||||
16/17 | 01.07.2016 | Norwich City | Bristol City | 1,00 Mio. € | ablösefrei | |||||
14/15 | 05.08.2014 | QPR | Norwich City | 2,00 Mio. € | ablösefrei | |||||
13/14 | 07.08.2013 | West Ham Utd. | QPR | 2,50 Mio. € | ablösefrei | |||||
10/11 | 25.01.2011 | Middlesbrough | West Ham Utd. | 2,75 Mio. € | 2,90 Mio. € | |||||
07/08 | 31.08.2007 | FC Portsmouth | Middlesbrough | 3,75 Mio. € | 7,50 Mio. € | |||||
04/05 | 01.11.2004 | Cardiff City | FC Portsmouth | 200 Tsd. € | Leih-Ende | |||||
04/05 | 01.09.2004 | FC Portsmouth | Cardiff City | - | Leihe | |||||
03/04 | 01.11.2003 | FC Walsall | FC Portsmouth | - | Leih-Ende | |||||
03/04 | 01.09.2003 | FC Portsmouth | FC Walsall | - | Leihe | |||||
00/01 | 01.07.2000 | Portsmouth U18 | FC Portsmouth | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 10,40 Mio. € |