Nationalität: | Ungarn |
---|---|
ø-Amtszeit als Trainer: |
2,00 Jahre |
Imre Kálmán
- Staatsbürgerschaft: Ungarn
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,00 Jahre
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Oranienburg Co-Trainer | 18/19 (01.07.2018) | vsl. 30.06.2026 | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Enis Djerlek (157 Spiele), Sven Roggentin (5 Spiele) | ||||||
Oranienburg II Trainer | 15/16 (01.07.2015) | 17/18 (30.06.2018) | - | 0,00 | ||
Oranienb. Jgd. Trainer | 14/15 (01.07.2014) | 14/15 (30.06.2015) | - | 0,00 |