Geb./Alter: | 19.03.1981 (43) |
---|---|
Geburtsort: | Pforzheim |
Nationalität: |
Deutschland Türkei |
ø-Amtszeit als Trainer: |
2,62 Jahre |
Trainerlizenz: | A-Lizenz |
Bevorzugte Formation: | 4-3-2-1 |
Ismail Gülec
- Geb./Alter: 19.03.1981 (43)
- Geburtsort: Pforzheim
- Staatsbürgerschaft: Deutschland
- Trainerlizenz : A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,62 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-3-2-1
Profildaten
Leistungsdaten 24/25
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
SSV Ulm U17 Trainer | 22/23 (01.07.2022) | vsl. 30.06.2024 | 6 | 1,17 | ||
SSV Ulm Jgd. Trainer | 21/22 (01.07.2021) | 21/22 (30.06.2022) | - | 0,00 | ||
SSV Ulm U19 Co-Trainer | 19/20 (01.07.2019) | 20/21 (30.06.2021) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Thomas Lemke (21 Spiele), Christian Gmünder (4 Spiele) | ||||||
SG Untert. Trainer | 15/16 (01.07.2015) | 18/19 (07.10.2018) | - | 0,00 | ||
Fußballsch. VfB Trainer | 13/14 (01.07.2014) | 17/18 (30.06.2018) | - | 0,00 |
Ehemalige Vereine
1.FC Eutingen, VfR Pforzheim, 1.FC 08 Birkenfeld, 1.FC Kieselbronn, FC Fatihspor Pforzheim, 1.FC Ersingen