Jason Murphy
- Geb./Alter: 08.08.1970 (54)
- Staatsbürgerschaft: Wales
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cheltenham Techniktrainer | 11/12 (01.07.2011) | 12/13 (30.06.2013) | 11/12 (01.07.2011) / 12/13 (30.06.2013) | 730 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Techniktrainer unter: Mark Yates (110 Spiele) | ||||||||||||||
Colchester Utd. Scout | 09/10 (01.03.2009) | 10/11 (30.06.2011) | 09/10 (01.03.2009) / 10/11 (30.06.2011) | 851 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Merthyr Town Techniktrainer | 05/06 (01.07.2005) | 05/06 (30.06.2006) | 05/06 (01.07.2005) / 05/06 (30.06.2006) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Cheltenham Spielanalyst | 05/06 (01.06.2005) | 07/08 (01.02.2008) | 05/06 (01.06.2005) / 07/08 (01.02.2008) | 975 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Leicester City Spielanalyst | 04/05 (01.08.2004) | 04/05 (30.06.2005) | 04/05 (01.08.2004) / 04/05 (30.06.2005) | 333 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Cheltenham Spielanalyst | 03/04 (01.01.2004) | 03/04 (01.08.2004) | 03/04 (01.01.2004) / 03/04 (01.08.2004) | 213 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Barry Co-Trainer | 02/03 (01.07.2003) | 02/03 (31.12.2003) | 02/03 (01.07.2003) / 02/03 (31.12.2003) | 183 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: David Hughes (8 Spiele), Kenny Brown (4 Spiele) |