Jimmy Lawrence
21.11.1934 (55)
- Geb./Alter: 16.02.1879
- Geburtsort: Glasgow
- Staatsbürgerschaft: Schottland
- Todestag: 21.11.1934 (55)
- ø-Amtszeit als Trainer : 3,00 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Newcastle Utd.
Meiste Spiele für :
Newcastle Utd.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stranraer Präsident | 33/34 (01.07.1933) | 34/35 (21.11.1934) | 33/34 (01.07.1933) / 34/35 (21.11.1934) | 508 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Stranraer Vorstandsvorsitzender | 33/34 (01.07.1933) | 34/35 (21.11.1934) | 33/34 (01.07.1933) / 34/35 (21.11.1934) | 508 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Karlsruher FV Trainer | 1925/26 (01.07.1925) | 30/31 (30.06.1931) | 1925/26 (01.07.1925) / 30/31 (30.06.1931) | 2190 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Preston NE Trainer | 1923/24 (01.07.1923) | 1924/25 (30.06.1925) | 1923/24 (01.07.1923) / 1924/25 (30.06.1925) | 730 Tage | 4 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0,75 : 2,25 | 0,00 | 4 / 0,00 | ||
Gateshead Trainer | 1922/23 (01.07.1922) | 1922/23 (30.06.1923) | 1922/23 (01.07.1922) / 1922/23 (30.06.1923) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1922/23 | 01.07.1922 | Newcastle Utd. | Karriereende | - | - | |||||
1904/05 | 01.07.1904 | Hibernian FC | Newcastle Utd. | - | ablösefrei | |||||
1903/04 | 01.02.1904 | Glasgow Perthsh | Hibernian FC | - | ? | |||||
1902/03 | 01.07.1902 | Unbekannt | Glasgow Perthsh | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |