Geb./Alter: | 05.08.1977 (47) |
---|---|
Geburtsort: | Cork |
Nationalität: | Irland |
ø-Amtszeit als Trainer: |
1,66 Jahre |
John Cotter
- Geb./Alter: 05.08.1977 (47)
- Geburtsort: Cork
- Staatsbürgerschaft: Irland
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,66 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Avondale United
Karriereende :
01.07.2006
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cork City Co-Trainer | 20/21 (12.10.2020) | 20/21 (01.05.2021) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Colin Healy (10 Spiele) | ||||||
Cork City Interimstrainer | 18/19 (02.05.2019) | 19/20 (27.08.2019) | 18 | 1,28 | ||
Cork City Co-Trainer | 13/14 (05.11.2013) | 18/19 (01.05.2019) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: John Caulfield (249 Spiele) | ||||||
Avondale United Trainer | 10/11 (01.07.2010) | 12/13 (30.06.2013) | 8 | 1,25 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/07 | 01.07.2006 | Avondale United | Karriereende | - | - | |||||
01/02 | 01.07.2001 | Cork City | Avondale United | - | ablösefrei | |||||
96/97 | 01.01.1997 | Cork City U19 | Cork City | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |