Geb./Alter: | 14.10.1984 (39) |
---|---|
Geburtsort: | Beveren |
Nationalität: | Belgien |
ø-Amtszeit als Trainer: |
1,00 Jahre |
Jonas Ivens
imago images
- Geb./Alter: 14.10.1984 (39)
- Geburtsort: Beveren
- Staatsbürgerschaft: Belgien
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,00 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
KMSK Deinze
Meiste Spiele für :
KV Mechelen
Karriereende :
01.07.2016
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
AS Monaco Co-Trainer | 21/22 (03.01.2022) | 22/23 (04.06.2023) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Philippe Clement (73 Spiele) | ||||||
FC Brügge Co-Trainer | 19/20 (01.07.2019) | 21/22 (02.01.2022) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Philippe Clement (127 Spiele), Rik De Mil (2 Spiele) | ||||||
Waasland-Beveren Co-Trainer | 18/19 (01.07.2018) | 18/19 (30.06.2019) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Adnan Custovic (25 Spiele), Yannick Ferrera (16 Spiele) | ||||||
Beveren Res. Trainer | 18/19 (01.07.2018) | 18/19 (30.06.2019) | - | 0,00 | ||
Waasland-Beveren Konditionstrainer | 16/17 (01.07.2016) | 17/18 (30.06.2018) | - | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/17 | 01.07.2016 | KMSK Deinze | Karriereende | - | - | |||||
15/16 | 19.01.2016 | Cercle Brügge | KMSK Deinze | 400 Tsd. € | ablösefrei | |||||
15/16 | 01.07.2015 | Vereinslos | Cercle Brügge | 500 Tsd. € | - | |||||
14/15 | 01.01.2015 | Niki Volou | Vereinslos | 500 Tsd. € | - | |||||
14/15 | 11.07.2014 | FC Groningen | Niki Volou | 600 Tsd. € | ablösefrei | |||||
13/14 | 30.06.2014 | RKC Waalwijk | FC Groningen | 600 Tsd. € | Leih-Ende | |||||
13/14 | 01.08.2013 | FC Groningen | RKC Waalwijk | 1,00 Mio. € | Leihe | |||||
12/13 | 30.06.2013 | Waasland-Beveren | FC Groningen | 1,00 Mio. € | Leih-Ende | |||||
12/13 | 01.01.2013 | FC Groningen | Waasland-Beveren | 1,50 Mio. € | Leihe | |||||
10/11 | 01.07.2010 | KV Mechelen | FC Groningen | 1,50 Mio. € | 500 Tsd. € | |||||
06/07 | 01.07.2006 | KMSK Deinze | KV Mechelen | 150 Tsd. € | ablösefrei | |||||
04/05 | 01.07.2004 | KSK Beveren | KMSK Deinze | - | ablösefrei | |||||
03/04 | 01.07.2003 | KSK Beveren U19 | KSK Beveren | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 500 Tsd. € |