Jorge Rodríguez
- Geb./Alter: 01.01.1980 (44)
- Staatsbürgerschaft: Spanien
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Villarreal Sportdirektor | 21/22 (01.07.2021) | vsl. - | 21/22 (01.07.2021) / vsl. - | 1179 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
CD Lugo Sportkoordinator | 20/21 (01.07.2020) | 20/21 (30.06.2021) | 20/21 (01.07.2020) / 20/21 (30.06.2021) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
FC Córdoba Sportdirektor | 19/20 (01.07.2019) | 19/20 (04.05.2020) | 19/20 (01.07.2019) / 19/20 (04.05.2020) | 308 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Marbella FC Sportdirektor | 17/18 (01.07.2017) | 17/18 (13.06.2018) | 17/18 (01.07.2017) / 17/18 (13.06.2018) | 347 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Recr. Huelva Scout | 15/16 (01.07.2015) | 15/16 (30.06.2016) | 15/16 (01.07.2015) / 15/16 (30.06.2016) | 365 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
RSD Alcalá Sportdirektor | 11/12 (15.06.2011) | 11/12 (30.06.2012) | 11/12 (15.06.2011) / 11/12 (30.06.2012) | 381 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
UD Salamanca Sportdirektor | 09/10 (01.07.2009) | 10/11 (14.06.2011) | 09/10 (01.07.2009) / 10/11 (14.06.2011) | 713 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
UD Almería Nachwuchskoordinator | 07/08 (01.01.2008) | 08/09 (30.06.2009) | 07/08 (01.01.2008) / 08/09 (30.06.2009) | 546 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
UD Marbella Sportdirektor | 01/02 (01.07.2002) | 07/08 (31.12.2007) | 01/02 (01.07.2002) / 07/08 (31.12.2007) | 2009 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |