Jörn Wilkens
- Geb./Alter: 14.03.1953 (71)
- Staatsbürgerschaft: Deutschland
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,39 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSV Reinbek Trainer | 08/09 (02.04.2009) | 09/10 (28.02.2010) | 08/09 (02.04.2009) / 09/10 (28.02.2010) | 332 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
FC Voran Ohe Trainer | 02/03 (01.07.2002) | 03/04 (03.04.2004) | 02/03 (01.07.2002) / 03/04 (03.04.2004) | 642 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
TSV Reinbek Trainer | 99/00 (01.01.2000) | 00/01 (30.06.2001) | 99/00 (01.01.2000) / 00/01 (30.06.2001) | 546 Tage | 4 | 0 | 1 | 3 | 18 | 0,25 : 1,50 | 0,25 | 4 / 0,25 |