Name im Heimatland: | ครองพล ดาวเรือง |
---|---|
Geb./Alter: | 22.05.1978 (46) |
Nationalität: | Thailand |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,15 Jahre |
Trainerlizenz: | A-Lizenz |
Bevorzugte Formation: | 3-4-3 flach |
Krongpol Daorueang
- Geb./Alter: 22.05.1978 (46)
- Staatsbürgerschaft: Thailand
- Trainerlizenz : A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,15 Jahre
- Bevorzugte Formation : 3-4-3 flach
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trat FC Trainer | 24/25 (02.07.2024) | vsl. 30.06.2025 | 4 | 1,50 | ||
Thailand U23 Co-Trainer | 23/24 (01.04.2024) | 23/24 (23.04.2024) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Ithsara Sritaro (3 Spiele) | ||||||
Trat FC Co-Trainer | 18/19 (01.01.2019) | 23/24 (30.06.2024) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Phayong Khunnaen (69 Spiele), Somchai Chuayboonchum (38 Spiele), Harnnarong Chunhakunakorn (34 Spiele), Santi Chaiyaphuak (33 Spiele) | ||||||
Sisaket FC Interimstrainer | 16/17 (05.08.2016) | 16/17 (31.08.2016) | 3 | 0,33 |