Name im Heimatland: | Бердыев Курбан Бекиевич |
---|---|
Geb./Alter: | 25.08.1952 (72) |
Geburtsort: | Aşgabat |
Nationalität: |
Russland Turkmenistan |
ø-Amtszeit als Trainer: |
1,87 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
Bevorzugte Formation: | 3-4-2-1 |
Kurban Berdyev
rubin-kazan.ru
- Geb./Alter: 25.08.1952 (72)
- Geburtsort: Aşgabat
- Staatsbürgerschaft: Russland
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,87 Jahre
- Bevorzugte Formation : 3-4-2-1
War Spieler:
Letzter Verein :
Kairat Almaty
Meiste Spiele für :
Kairat Almaty
Karriereende :
01.07.1993
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Turan Tovuz Trainer | 23/24 (22.06.2024) | vsl. 30.06.2026 | 7 | 2,00 | ||
Dinamo Makhach. Berater des Managements | 23/24 (13.04.2024) | 23/24 (21.06.2024) | - | 0,00 | ||
Dinamo Makhach. Trainer | 23/24 (09.07.2023) | 23/24 (01.02.2024) | 21 | 1,76 | ||
Sochi Trainer | 22/23 (27.11.2022) | 22/23 (10.04.2023) | 5 | 1,20 | ||
Tractor Trainer | 22/23 (01.07.2022) | 22/23 (24.11.2022) | 11 | 1,36 | ||
Kairat Almaty Trainer | 21/22 (24.08.2021) | 21/22 (06.06.2022) | 32 | 1,56 | ||
Kairat Almaty Berater | 20/21 (27.05.2021) | 21/22 (23.08.2021) | - | 0,00 | ||
Kairat Moskau Berater | 20/21 (27.05.2021) | 21/22 (06.06.2022) | - | 0,00 | ||
Rubin Kazan Trainer | 16/17 (09.06.2017) | 18/19 (05.06.2019) | 66 | 1,26 | ||
FK Rostov Vize-Präsident | 16/17 (09.09.2016) | 16/17 (31.05.2017) | - | 0,00 | ||
FK Rostov Berater | 16/17 (12.08.2016) | 16/17 (08.09.2016) | - | 0,00 | ||
FK Rostov Trainer | 14/15 (18.12.2014) | 16/17 (06.08.2016) | 49 | 1,92 | ||
Rubin Kazan Vize-Präsident | 03/04 (01.04.2004) | 12/13 (31.12.2012) | - | 0,00 | ||
Rubin Kazan Trainer | 01/02 (04.08.2001) | 13/14 (20.12.2013) | 488 | 1,67 | ||
Kristall Trainer | 99/00 (18.05.2000) | 01/02 (30.07.2001) | 48 | 1,65 | ||
Turkmenistan Trainer | 98/99 (01.01.1999) | 98/99 (30.06.1999) | - | 0,00 | ||
Nisa Trainer | 97/98 (01.01.1998) | 98/99 (30.06.1999) | - | 0,00 | ||
Munayshi Aktau Trainer | 95/96 (01.05.1996) | 96/97 (31.12.1996) | 1 | 0,00 | ||
Kairat Almaty Trainer | 93/94 (01.04.1994) | 95/96 (31.12.1995) | 2 | 0,50 | ||
Genclerbirligi Trainer | 93/94 (01.07.1993) | 93/94 (29.12.1993) | 16 | 1,50 | ||
Kairat Almaty Co-Trainer | 90/91 (01.06.1991) | 92/93 (30.06.1993) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Boris Stukalov (16 Spiele), Bakhtiyar Bayseitov (16 Spiele) | ||||||
Khimik Dzh. Trainer | 85/86 (01.01.1986) | 88/89 (30.06.1989) | 4 | 1,50 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93/94 | 01.07.1993 | Kairat Almaty | Karriereende | - | - | |||||
92/93 | 01.01.1993 | pausiert | Kairat Almaty | - | - | |||||
85/86 | 01.01.1986 | Kairat Almaty | pausiert | - | - | |||||
80/81 | 01.01.1981 | Rostselmash | Kairat Almaty | - | ablösefrei | |||||
80/81 | 01.07.1980 | SKA Rostov | Rostselmash | - | ablösefrei | |||||
78/79 | 01.01.1979 | Kolkhozchi | SKA Rostov | - | ablösefrei | |||||
77/78 | 01.01.1978 | Kairat Almaty | Kolkhozchi | - | ablösefrei | |||||
76/77 | 01.01.1977 | Kolkhozchi | Kairat Almaty | - | ablösefrei | |||||
71/72 | 01.07.1971 | Torpedo Togliatt | Stroitel Asgabat | - | ablösefrei | |||||
70/71 | 01.01.1971 | Kopetdag U19 | Torpedo Togliatt | - | ablösefrei | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |