Kwang-hyun Nam
- Geb./Alter: 25.08.1987 (37)
- Staatsbürgerschaft: Südkorea
War Spieler:
Letzter Verein :
Hwaseong FC
Karriereende :
01.01.2018
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gyeongnam FC Co-Trainer | 15/16 (01.03.2016) | 16/17 (01.01.2017) | 15/16 (01.03.2016) / 16/17 (01.01.2017) | 306 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Jong-boo Kim (41 Spiele) | ||||||||||||||
Hwaseong FC Co-Trainer | 13/14 (01.01.2014) | 15/16 (29.02.2016) | 13/14 (01.01.2014) / 15/16 (29.02.2016) | 789 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Jong-boo Kim (3 Spiele), Young-rok Shin (2 Spiele) |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | 01.01.2018 | Hwaseong FC | Karriereende | - | - | |||||
16/17 | 01.01.2017 | Gyeongnam FC | Hwaseong FC | - | ablösefrei | |||||
15/16 | 01.03.2016 | Hwaseong FC | Gyeongnam FC | - | ? | |||||
13/14 | 01.01.2014 | Unbekannt | Hwaseong FC | - | ? | |||||
13/14 | 01.07.2013 | Gyeongju KHNP | Unbekannt | - | ? | |||||
12/13 | 01.07.2012 | Suphanburi FC | Gyeongju KHNP | - | ? | |||||
11/12 | 01.01.2012 | Gangwon FC | Suphanburi FC | - | ? | |||||
10/11 | 27.01.2011 | Chunnam Dragons | Gangwon FC | - | ablösefrei | |||||
09/10 | 01.01.2010 | Kyonggi Univ. | Chunnam Dragons | - | ablösefrei | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |