Kyoto Sanga U18
- Kadergröße: 7
- Durchschnittsalter: 18,4
- Legionäre: 1 14,3 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Sanga Town Joyo Ground 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Mitarbeiterhistorie Kyoto Sanga U18
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | S | U | N | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2021 | 31.01.2022 | 11 Monate 30 Tage | 2 | 1 | - | 1 | 1,50 | ||||
| 01.02.2019 | 31.01.2021 | 01 Jahr 11 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 01.02.2015 | 31.01.2017 | 01 Jahr 11 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 01.02.2008 | 31.01.2010 | 01 Jahr 11 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 01.02.2005 | 31.01.2008 | 02 Jahre 11 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 01.02.1998 | 31.01.2004 | 05 Jahre 11 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 01.02.1997 | 31.01.1999 | 01 Jahr 11 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - |