Vollständiger Name: | José Alberto de Lima |
---|---|
Geb./Alter: | 19.11.1972 (51) |
Nationalität: | Brasilien |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,10 Jahre |
Lima
- Geb./Alter: 19.11.1972 (51)
- Staatsbürgerschaft: Brasilien
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,10 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Parnahyba-PI
Karriereende :
01.01.2007
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Petrolina Trainer | 18/19 (16.01.2019) | 18/19 (11.02.2019) | 5 | 0,20 | ||
Pesqueira-PE Trainer | 17/18 (12.01.2018) | 17/18 (26.02.2018) | 7 | 0,86 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/07 | 01.01.2007 | Parnahyba-PI | Karriereende | - | - | |||||
06/07 | 01.07.2006 | Ypiranga-PE | Parnahyba-PI | - | ? | |||||
05/06 | 01.03.2006 | Santo André-SP | Ypiranga-PE | - | ? | |||||
05/06 | 01.01.2006 | ABC FC | Santo André-SP | - | ? | |||||
04/05 | 01.07.2004 | Náutico | ABC FC | - | ? | |||||
03/04 | 01.01.2004 | Paysandu-PA | Náutico | - | ? | |||||
02/03 | 01.01.2003 | Moreirense FC | Paysandu-PA | - | ? | |||||
02/03 | 01.07.2002 | Náutico | Moreirense FC | - | ? | |||||
00/01 | 01.07.2000 | Portuguesa-SP | Náutico | - | ? | |||||
99/00 | 01.01.2000 | Coritiba FC | Portuguesa-SP | - | ? | |||||
98/99 | 01.01.1999 | Atlético-MG | Coritiba FC | - | ? | |||||
97/98 | 01.01.1998 | Fluminense-SC | Atlético-MG | - | ? | |||||
94/95 | 01.01.1995 | Sport Recife | Fluminense-SC | - | ? | |||||
91/92 | 01.01.1992 | Unbekannt | Sport Recife | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |