Name im Heimatland: | Lorenzo Juarros García |
---|---|
Geb./Alter: | 07.10.1966 (57) |
Geburtsort: | Mambrillas de Lara |
Nationalität: | Spanien |
ø-Amtszeit als Trainer: |
2,00 Jahre |
Loren Juarros
- Geb./Alter: 07.10.1966 (57)
- Geburtsort: Mambrillas de Lara
- Staatsbürgerschaft: Spanien
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,00 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Real Sociedad
Meiste Spiele für :
Real Sociedad
Karriereende :
01.07.2002
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
FC Málaga Sportdirektor | 23/24 (01.07.2023) | vsl. 30.06.2025 | - | 0,00 | ||
Real Sociedad Sportdirektor | 09/10 (01.12.2009) | 17/18 (31.03.2018) | - | 0,00 | ||
Real Sociedad Co-Trainer | 06/07 (01.07.2006) | 07/08 (22.01.2008) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Miguel Ángel Lotina (32 Spiele), Chris Coleman (21 Spiele), José Mari Bakero (8 Spiele), José Eizmendi (1 Spiel) | ||||||
Real Sociedad B Co-Trainer | 03/04 (01.07.2003) | 05/06 (30.06.2006) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Gonzalo Arconada (97 Spiele), José Eizmendi (19 Spiele) | ||||||
R. Socied. Jgd. Trainer | 02/03 (01.07.2002) | 03/04 (30.06.2004) | - | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/03 | 01.07.2002 | Real Sociedad | Karriereende | - | - | |||||
93/94 | 01.07.1993 | Real Burgos | Real Sociedad | - | ? | |||||
91/92 | 01.07.1991 | Athletic Bilbao | Real Burgos | - | 900 Tsd. € | |||||
89/90 | 01.07.1989 | Real Sociedad | Athletic Bilbao | - | 1,80 Mio. € | |||||
86/87 | 01.07.1986 | San Sebastián CF | Real Sociedad | - | - | |||||
84/85 | 01.07.1984 | R. Sociedad U19 | San Sebastián CF | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 2,70 Mio. € |