Geb./Alter: | 15.08.1993 (31) |
---|---|
Geburtsort: | Bergisch Gladbach |
Nationalität: | Deutschland |
Lukas Berg
1.FC Köln
Leiter der Nachwuchsabteilung
und weitere Tätigkeiten 2. Bundesliga Im Amt seit: 19.09.2022
und weitere Tätigkeiten 2. Bundesliga Im Amt seit: 19.09.2022
- Geb./Alter: 15.08.1993 (31)
- Geburtsort: Bergisch Gladbach
- Staatsbürgerschaft: Deutschland
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.FC Köln Leiter der Nachwuchsabteilung | 22/23 (16.11.2022) | vsl. - | - | 0,00 | ||
Bonner SC Aufsichtsratsmitglied | 22/23 (19.09.2022) | vsl. - | - | 0,00 | ||
1.FC Köln Leiter Lizenzbereich | 20/21 (01.02.2021) | 22/23 (15.11.2022) | - | 0,00 | ||
Bonner SC Chefscout | 20/21 (01.07.2020) | 20/21 (31.01.2021) | - | 0,00 | ||
Bonner SC Leiter der Scouting-Abteilung | 19/20 (05.08.2019) | 19/20 (30.06.2020) | - | 0,00 | ||
Bonner SC Nachwuchsscout | 17/18 (01.03.2018) | 19/20 (04.08.2019) | - | 0,00 | ||
1.FC Köln Mitarbeiter/-in d. Geschäftsstelle | 16/17 (01.08.2016) | 20/21 (31.01.2021) | - | 0,00 |
Weitere Angaben
Arbeitete beim 1. FC Köln seit 2016 in der Unternehmensfinanzierung, im Marketing & Vertrieb sowie seit Januar 2019 als Projektmanager CRM & Digitalisierung Sport.