Geb./Alter: | 15.08.1974 (50) |
---|---|
Nationalität: | Österreich |
ø-Amtszeit als Trainer: |
1,07 Jahre |
Manfred Mittermayr
- Geb./Alter: 15.08.1974 (50)
- Staatsbürgerschaft: Österreich
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,07 Jahre
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lembach Trainer | 19/20 (01.07.2019) | 21/22 (15.12.2021) | - | 0,00 | ||
St. Martin II Trainer | 17/18 (01.07.2017) | 17/18 (30.06.2018) | - | 0,00 | ||
St. Martin/M. Co-Trainer | 16/17 (04.10.2016) | 16/17 (30.06.2017) | - | 0,00 | ||
St. Martin/M. Interimstrainer | 16/17 (18.09.2016) | 16/17 (03.10.2016) | - | 0,00 | ||
St. Martin/M. Co-Trainer | 14/15 (01.01.2015) | 15/16 (30.06.2016) | - | 0,00 | ||
Aigen-Schlägl Trainer | 10/11 (28.03.2011) | 11/12 (31.12.2011) | - | 0,00 | ||
St. Martin/M. Co-Trainer | 06/07 (01.07.2006) | 09/10 (30.06.2010) | - | 0,00 |