Geb./Alter: | 16.12.1997 (26) |
---|---|
Nationalität: | Österreich |
ø-Amtszeit als Trainer: |
2,75 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-A-Lizenz |
Marcel Mujanovic
- Geb./Alter: 16.12.1997 (26)
- Staatsbürgerschaft: Österreich
- Trainerlizenz : UEFA-A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,75 Jahre
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wiener SC Co-Trainer | 24/25 (27.07.2024) | vsl. - | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Jürgen Csandl (7 Spiele) | ||||||
St. Pölten U16 Trainer | 23/24 (01.07.2023) | 23/24 (30.06.2024) | - | 0,00 | ||
St. Pölten Jgd Trainer | 18/19 (01.01.2019) | 22/23 (30.06.2023) | - | 0,00 | ||
Altlengbach Jugendtrainer | 14/15 (22.11.2014) | 18/19 (30.06.2019) | - | 0,00 |