Geb./Alter: | k. A. (54) |
---|---|
Nationalität: | Deutschland |
ø-Amtszeit als Trainer: |
2,58 Jahre |
Michael Kottlick
- Geb./Alter: k. A. (54)
- Staatsbürgerschaft: Deutschland
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,58 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
TSV Jastorf
Karriereende :
01.07.2020
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
TV Rätzlingen Trainer | 20/21 (30.09.2020) | vsl. 30.06.2025 | - | 0,00 | ||
TSV Jastorf Co-Trainer | 17/18 (01.07.2017) | vsl. - | - | 0,00 | ||
SV Rosche Co-Trainer | 16/17 (01.07.2016) | 16/17 (30.01.2017) | - | 0,00 | ||
SV Rosche Trainer | 14/15 (01.07.2014) | 15/16 (30.06.2016) | - | 0,00 | ||
SV Rosche Co-Trainer | 12/13 (01.07.2012) | 13/14 (30.06.2014) | - | 0,00 | ||
SC Kirch-/Wes. Trainer | 09/10 (01.07.2009) | 11/12 | - | 0,00 | ||
SV Küsten Trainer | 08/09 (01.07.2008) | 08/09 (30.06.2009) | - | 0,00 | ||
SV Rosche Trainer | 03/04 (31.12.2003) | 07/08 (30.11.2007) | - | 0,00 |
Ehemalige Vereine
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/21 | 01.07.2020 | TSV Jastorf | Karriereende | - | - | |||||
17/18 | 01.07.2017 | Unbekannt | TSV Jastorf | - | ablösefrei | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |