Geb./Alter: | 24.04.1959 (65) |
---|---|
Nationalität: | Dänemark |
ø-Amtszeit als Trainer: |
5,50 Jahre |
Michael Shelley Nielsen
- Geb./Alter: 24.04.1959 (65)
- Staatsbürgerschaft: Dänemark
- ø-Amtszeit als Trainer : 5,50 Jahre
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Akademisk BK Co-Trainer | 14/15 (29.04.2015) | 16/17 (08.11.2016) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Per Frandsen (21 Spiele), Thomas Nörgaard (7 Spiele) | ||||||
Lyngby BK Scout | 14/15 (03.09.2014) | 14/15 (28.04.2015) | - | 0,00 | ||
HB Köge Co-Trainer | 12/13 (01.07.2012) | 14/15 (19.08.2014) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Per Frandsen (61 Spiele), Tommy Nielsen (7 Spiele), Henrik Pedersen (4 Spiele) | ||||||
HB Köge Chefscout | 11/12 (01.07.2011) | 11/12 (30.06.2012) | - | 0,00 | ||
Hvidovre Co-Trainer | 09/10 (01.07.2009) | 10/11 (30.06.2011) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Kenneth Brylle (47 Spiele), Per Nielsen (14 Spiele) | ||||||
Silkeborg U19 Trainer | 03/04 (01.01.2004) | 08/09 (30.06.2009) | - | 0,00 |