Geb./Alter: | 09.06.1991 (33) |
---|---|
Nationalität: | Österreich |
ø-Amtszeit als Trainer: |
3,00 Jahre |
Trainerlizenz: | C-Lizenz |
Michael Terdy
- Geb./Alter: 09.06.1991 (33)
- Staatsbürgerschaft: Österreich
- Trainerlizenz : C-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 3,00 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Leithaprodersd. Co-Trainer | 23/24 (01.07.2023) | vsl. - | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Mario Santner (34 Spiele) | ||||||
Siegendorf Individualtrainer | 18/19 (01.07.2018) | 18/19 (30.06.2019) | - | 0,00 | ||
Individualtrainer unter: Michael Porics (3 Spiele) | ||||||
Siegendorf Jgd Co-Trainer | 17/18 (01.07.2017) | 17/18 (30.06.2018) | - | 0,00 | ||
Klingenbach Jgd Trainer | 14/15 (01.07.2014) | 17/18 (30.06.2018) | - | 0,00 | ||
Siegendorf Jgd Trainer | 12/13 (01.07.2012) | 13/14 (30.06.2014) | - | 0,00 |