Geb./Alter: | 30.09.1986 (37) |
---|---|
Nationalität: | Deutschland |
ø-Amtszeit als Trainer: |
2,50 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-B-Lizenz |
Neder Mehir
FC 08 Homburg
- Geb./Alter: 30.09.1986 (37)
- Staatsbürgerschaft: Deutschland
- Trainerlizenz : UEFA-B-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,50 Jahre
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
FC Homburg II Co-Trainer | 22/23 (01.07.2022) | vsl. - | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Razkar Daoud (78 Spiele) | ||||||
Homburg Jugend Trainer | 21/22 (01.07.2021) | 22/23 (30.06.2023) | - | 0,00 | ||
Neuweiler Trainer | 18/19 (01.07.2018) | 20/21 (30.06.2021) | - | 0,00 |