Name im Heimatland: | پرویز مظلومی |
---|---|
Geb./Alter: | 16.09.1954 (70) |
Geburtsort: | Abadan, Khuzestan |
Nationalität: | Iran |
ø-Amtszeit als Trainer: |
1,00 Jahre |
Parviz Mazloumi
- Geb./Alter: 16.09.1954 (70)
- Geburtsort: Abadan, Khuzestan
- Staatsbürgerschaft: Iran
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,00 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Taj
Karriereende :
01.01.1988
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Esteghlal FC Technischer Direktor | 23/24 (10.06.2023) | 23/24 (26.06.2023) | - | 0,00 | ||
Esteghlal FC Vorstandsmitglied | 20/21 (23.06.2021) | 23/24 (11.06.2023) | - | 0,00 | ||
Esteghlal FC Teammanager | 20/21 (09.10.2020) | 20/21 (02.03.2021) | - | 0,00 | ||
Iran U19 Trainer | 20/21 (23.07.2020) | 20/21 (07.10.2020) | - | 0,00 | ||
Esteghlal FC Trainer | 15/16 (01.07.2015) | 15/16 (31.05.2016) | 35 | 1,83 | ||
Mes Kerman Trainer | 13/14 (01.07.2013) | 13/14 (22.01.2014) | 15 | 1,13 | ||
Esteghlal FC Trainer | 10/11 (13.06.2010) | 11/12 (31.05.2012) | 92 | 1,96 | ||
FC Aboomoslem Trainer | 09/10 (28.12.2009) | 09/10 (22.03.2010) | 5 | 1,40 | ||
Mes Kerman Trainer | 07/08 (09.06.2008) | 09/10 (02.11.2009) | 50 | 1,60 | ||
FC Aboomoslem Trainer | 07/08 (21.10.2007) | 07/08 (30.05.2008) | 26 | 1,62 | ||
Iran U23 Trainer | 07/08 (15.07.2007) | 07/08 (30.07.2007) | - | 0,00 | ||
Iran Interimstrainer | 06/07 (16.06.2007) | 06/07 (24.06.2007) | 3 | 2,33 | ||
Sanat Naft Trainer | 03/04 (01.06.2004) | 06/07 (15.06.2007) | - | 0,00 | ||
Saba Battery Trainer | 01/02 (01.06.2002) | 03/04 (30.05.2004) | - | 0,00 | ||
Esteghlal FC Co-Trainer | 01/02 (01.07.2001) | 01/02 (30.05.2002) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Mansour Pourheydari (37 Spiele) | ||||||
Poora Tehran Trainer | 00/01 (01.07.2000) | 00/01 (30.06.2001) | - | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87/88 | 01.01.1988 | Esteghlal FC | Karriereende | - | ? | |||||
77/78 | 01.01.1978 | Tractor Sazi | Taj | - | ? | |||||
74/75 | 01.01.1975 | Taj | Tractor Sazi | - | ? | |||||
72/73 | 01.01.1973 | Esteghlal U21 | Taj | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |
Weitere Angaben
Parviz Mazloumi ist der Bruder von Gholam Hossein Mazloumi.
Parviz Mazloumi ist der Bruder von Mohammad Mazloumi (Karriereende).
Parviz Mazloumi ist der Bruder von Mohammad Mazloumi (Karriereende).