Geb./Alter: | k. A. (26) |
---|---|
Nationalität: | Deutschland |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,85 Jahre |
Pascal Japes
- Geb./Alter: k. A. (26)
- Staatsbürgerschaft: Deutschland
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,85 Jahre
Ist Spieler:
Innenverteidiger
Verein:
L.-Hohenlind II
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hohenlind Jgd. Trainer | 22/23 | vsl. - | - | 0,00 | ||
BW Friesdorf Co-Trainer | 20/21 (05.10.2020) | 21/22 (12.01.2022) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Josef Farkas (17 Spiele) | ||||||
Frechen 20 U19 Trainer | 19/20 (22.01.2020) | 20/21 (04.10.2020) | - | 0,00 | ||
SC Brühl Jgd. Trainer | 17/18 (01.07.2017) | 17/18 (30.06.2018) | - | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | 01.07.2023 | SC Brühl | L.-Hohenlind II | - | ablösefrei | |||||
22/23 | 01.07.2022 | SV Weiden 14/75 | SC Brühl | - | ablösefrei | |||||
21/22 | 13.01.2022 | BW Friesdorf | SV Weiden 14/75 | - | ablösefrei | |||||
20/21 | 15.09.2020 | SC Rheinbach | BW Friesdorf | - | ablösefrei | |||||
20/21 | 01.07.2020 | Frechen 20 II | SC Rheinbach | - | ablösefrei | |||||
19/20 | 01.07.2019 | Fortuna Köln II | Frechen 20 II | - | ablösefrei | |||||
18/19 | 01.01.2019 | RG Wesseling | Fortuna Köln II | - | ablösefrei | |||||
18/19 | 01.07.2018 | SC Brühl | RG Wesseling | - | ablösefrei | |||||
17/18 | 01.07.2017 | Erftst.-Lechen. | SC Brühl | - | ablösefrei | |||||
16/17 | 25.01.2017 | VfL Rheinbach | Erftst.-Lechen. | - | ablösefrei | |||||
16/17 | 01.07.2016 | Königsdorf U19 | VfL Rheinbach | - | ablösefrei | |||||
15/16 | 01.07.2015 | 1.JFS Köln U17 | Königsdorf U19 | - | ablösefrei | |||||
13/14 | 01.07.2013 | Weiden JGD | 1.JFS Köln U17 | - | ablösefrei | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |