Patric Muders
- Geb./Alter: k. A. (52)
- Staatsbürgerschaft: Deutschland
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,03 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Hassia Bingen
Karriereende :
-
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Ehrbachtal Trainer | 22/23 (01.07.2022) | vsl. - | 22/23 (01.07.2022) / vsl. - | 813 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Hassia Bingen Co-Trainer | 19/20 (04.11.2019) | 21/22 (20.09.2021) | 19/20 (04.11.2019) / 21/22 (20.09.2021) | 686 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Thomas Eberhardt (22 Spiele) | ||||||||||||||
SG Niederburg Trainer | 15/16 (01.07.2015) | 18/19 (30.06.2019) | 15/16 (01.07.2015) / 18/19 (30.06.2019) | 1460 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
SG Ehrbachtal Trainer | 13/14 (20.02.2014) | 13/14 (30.06.2014) | 13/14 (20.02.2014) / 13/14 (30.06.2014) | 130 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
RW Koblenz Trainer | 13/14 (01.07.2013) | 13/14 (27.01.2014) | 13/14 (01.07.2013) / 13/14 (27.01.2014) | 210 Tage | 19 | 12 | 2 | 5 | 20 | 2,16 : 1,32 | 2,00 | 19 / 2,00 | ||
SV Wehen Jgd. Trainer | 12/13 (01.07.2012) | 12/13 (30.06.2013) | 12/13 (01.07.2012) / 12/13 (30.06.2013) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Koblenz Jgd. Trainer | 08/09 (01.07.2008) | 11/12 (19.04.2012) | 08/09 (01.07.2008) / 11/12 (19.04.2012) | 1388 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Idar-Oberstein Trainer | 05/06 (01.07.2005) | 07/08 (30.09.2007) | 05/06 (01.07.2005) / 07/08 (30.09.2007) | 821 Tage | 7 | 0 | 1 | 6 | 21 | 0,29 : 2,71 | 0,14 | 7 / 0,14 | ||
Hassia Bingen Trainer | 03/04 (01.07.2003) | 04/05 (30.06.2005) | 03/04 (01.07.2003) / 04/05 (30.06.2005) | 730 Tage | 66 | 24 | 13 | 29 | 35 | 1,30 : 1,45 | 1,29 | 66 / 1,29 |
Ehemalige Vereine
TuS Koblenz U13 (2008-2009, Trainer), TuS Koblenz U16 (2009-2010, Trainer), TuS Koblenz U14 (2010-2011, Trainer), TuS Koblenz U15 (2011-2012, Trainer)
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99/00 | 01.07.1999 | SF Eisbachtal | Hassia Bingen | - | ablösefrei | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |