Geb./Alter: | 13.05.1965 (59) |
---|---|
Nationalität: | England |
Paul Mullen
- Geb./Alter: 13.05.1965 (59)
- Staatsbürgerschaft: England
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brighton Vorstand Organisation | 21/22 (01.07.2021) | vsl. - | - | 0,00 | ||
Brighton Geschäftsführer | 19/20 (01.07.2019) | 20/21 (30.06.2021) | - | 0,00 | ||
Brighton Leiter Administration | 14/15 (01.04.2015) | 18/19 (30.06.2019) | - | 0,00 | ||
Vancouver Leiter Organisation und Infrastruktur | 10/11 (01.01.2011) | 12/13 (31.12.2012) | - | 0,00 | ||
England Mitarbeiter/-in d. Geschäftsstelle | 00/01 (01.05.2001) | 10/11 (31.12.2010) | - | 0,00 |