Name im Heimatland: | Pedro Gómez Carmona |
---|---|
Geb./Alter: | 07.06.1982 (42) |
Geburtsort: | Vitoria-Gasteiz |
Nationalität: | Spanien |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,74 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
Pedro Gómez Carmona
imago images
- Geb./Alter: 07.06.1982 (42)
- Geburtsort: Vitoria-Gasteiz
- Staatsbürgerschaft: Spanien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,74 Jahre
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Antofagasta Trainer | 24/25 (01.07.2024) | 24/25 (24.07.2024) | - | 0,00 | ||
Al-Wasl SC U21 Trainer | 20/21 (28.10.2020) | 21/22 (30.06.2022) | - | 0,00 | ||
East Riffa Trainer | 18/19 (01.07.2018) | 18/19 (30.06.2019) | - | 0,00 | ||
Real Murcia Sportdirektor | 17/18 (01.01.2018) | 17/18 (30.06.2018) | - | 0,00 | ||
Estoril Praia Trainer | 16/17 (13.12.2016) | 16/17 (08.03.2017) | 14 | 0,79 | ||
FC Valencia Technische/r Mitarbeiter/in | 15/16 (24.02.2016) | 16/17 (13.12.2016) | - | 0,00 | ||
Al-Wasl Co-Trainer | 14/15 (14.10.2014) | 15/16 (25.05.2016) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Gabriel Calderón (47 Spiele) | ||||||
Betis Sevilla Co-Trainer | 13/14 (20.01.2014) | 13/14 (16.06.2014) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Gabriel Calderón (22 Spiele) | ||||||
Bahrain Co-Trainer | 12/13 (27.10.2012) | 13/14 (13.08.2013) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Gabriel Calderón (8 Spiele) | ||||||
FC Baniyas Co-Trainer | 11/12 (27.11.2011) | 11/12 (30.05.2012) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Gabriel Calderón (24 Spiele) | ||||||
Al-Hilal Co-Trainer | 10/11 (05.11.2010) | 10/11 (30.06.2011) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Gabriel Calderón (32 Spiele), Sami Al-Jaber (2 Spiele) | ||||||
CF Pozuelo Co-Trainer | 08/09 (01.07.2008) | 08/09 (30.06.2009) | - | 0,00 | ||
FC Getafe Jugendtrainer | 05/06 (01.07.2005) | 07/08 (30.06.2008) | - | 0,00 |